Solo i geni possono risolvere questo enigma virale in 2 secondi

Gli enigmi sono un modo divertente per allenare il cervello ed essere intelligenti. Sei pronto per una nuova sfida? Hai solo 2 secondi.

test logica
Photo Pinterest

L’enigma di oggi consiste nel dare una spiegazione logica ad un risultato matematico apparentemente illogico.

 Perché 11 per 11 dovrebbe fare 4?

Per risolvere questo enigma devi mettere in gioco le tue capacità logiche. Siamo sicuri che sei una persona intelligente e che non farai fatica a capire il perché ma data la semplicità della soluzione complichiamo un pò le cose impostando un tempo.

Osserva l’equazione e dai una risposta in 2 secondi.

e a dare una risposta, E sembra surreale perché secondo quest’ultimo quando moltiplichiamo 11 per 11, questo fa 4 . Per scoprire il motivo, dovrai scervellarti.

Il gioco non finisce qui, ma se avrai indovinato la logica dietro l’enigma non farai fatica a fornire il risultato finale.

Ricapitolando se

11 × 11 = 4

22 × 22 = 16

quanto fa

33 x 33 =

Hai capito la risposta?

Risultato dell’enigma

test logica
Photo Pinterest

Nel caso non avessi compreso il ragionamento logico di questo enigma ti forniamo noi il risultao.

Il numero giusto è 36

Quello che richiedeva l’enigma per essere svolto correttamente era semplicemente di sommare le 2 cifre e moltiplicare il numero ottenuto. Questo esperimento risponde a questa formula matematica:

aa × aa → (a + a) (a + a)

Quindi applicando la formula all’equazione otterremo:

11 × 11 → (1 + 1) (1 + 1) = 4
22 × 22 corrisponde a (2 + 2) (2 + 2) = 16

Quindi: 33 × 33 corrisponde alla fattorizzazione (3 + 3) (3 + 3) = 36

La vera difficoltà di questo enigma sta nel fatto che 36 non è la sola risposta giusta.

Hai capito anche qual era  l’altra risposta corretta?

Molti utenti hanno dato una risposta diversa da 36 e non certo a torto. Secondo alcuni la risposta corretta era 18 e questo risultato deriva effettuando un ragionamento diverso.

Secondo alcuni

11 × 11 = 121 che corrisponde a 1 +2+ 1 che fa 4

Sequenza logica: 22 × 22 è 484 quindi 4 + 8 + 4 che equivale al risultato 16

33 × 33 = 1089. Seguendo questo ragionamento, otteniamo: 1 + 0 + 8 + 9 la cui somma è 18

Questo è il risultato che hanno ragionato utilizzando “la somma delle cifre del prodotto” diversamente coloro che hanno risposto 36 hanno ragionato facendo il  “prodotto della somma delle cifre”.

Due logiche ugualmente valide.